当前位置:广东训练网 > 记忆力训练 > 正文

小米 5

发布:2024-06-12 01:54:00     编辑:小露     来源:广东训练网
3500÷125简便计算怎么算?
3500÷125简便计算怎么算?
提示:

3500÷125简便计算怎么算?

3500÷125简便计算如下: 3500÷125 =3500÷(5x5x5) =3500÷5÷5÷5 =700÷5÷5 =140÷5 =28 简便运算方法: 1、分配法,括号里是加或减运算,与另一个数相乘,注意分配。 例:45×(10+2)=45×10+45×2=450+90=540。 2、提取公因式,注意相同因数的提取。 例:35×78+22×35=35×(78+22)=35×100=3500 这里35是相同因数。 3、注意构造,让算式满足乘法分配律的条件。 例:45×99+45=45×99+45×1=45×(99+1)=45×100=4500。

4700÷25简便计算怎么算?
提示:

4700÷25简便计算怎么算?

4700÷25简便计算如下: 4700÷25 =(4700×4)÷(25×4) =18800÷100 =188 简便运算的口诀: 1、做简算,是享受。细观察,找特点。 2、连续加,结对子。连续乘,找朋友。 3、连续减,减去和。连续除,除以积。 4、减去和,可连减。除以积,可连除。 5、乘和差,分别乘。积加减,莫慌张。 6、同因数,提出来,异因数,括号放。 7、同级算,可交换。特殊数,巧拆分。